经营范围: 投资信息、企业管理信息咨询;组织文化艺术交流(不含演出);承办展览展示;市场调查服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王吉成 | -- | |||
王世明 | -- |
变更前:无
变更后:张泰鸣
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:今顶Kind官网 2019-08-29
来源:今顶Kind官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-20
来源:微信公众平台 2019-08-25
更多 >