经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);销售中西乐器、日用百货、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、五金交电、办公用品、建筑材料;信息咨询(中介除外);承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈锋 | -- | 10万元 | 10万元 | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 朱震山* 董事长, 2 朱艳 董事, 3 王小云 董事, 4 李晓青 董事, 5 王森林 董事, 6 朱震山* 总经理, 7 史岩 监事会主席, 8 周文艳 监事, 9 鲁志勇 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >