经营范围: 光学玻璃制品制造
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
峪口光学制品厂与电子工业部十一研究所 | -- |
变更前:无
变更后:李东兵;赵其超;皇甫晓东;安超;张留艳;王同满;
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:中青旅官网 2019-08-28
来源:中国人才热线官网 2019-08-25
来源:中国经济导报网 2019-08-21
来源:中国人才热线官网 2019-08-25
来源:中华英才网-职场指 2019-08-24
来源:中国人才热线官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >