经营范围: 经济信息咨询(不含中介服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
冯智 | -- | |||
李吉欣 | -- | |||
宋燕 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李吉欣* 董事长, 2 宋燕 副董事长, 3 宋春 董事, 4 宋燕 经理, 5 冯子胭 监事
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:腾讯.大秦网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:黑牛官网 2019-08-29
来源:同仁堂官网 2019-08-29
来源:同仁堂官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >