经营范围: 技术开发、服务、咨询、推广;专业承包;销售仪器仪表、机械设备、软件、化工产品;软件开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚春平 | -- | |||
姚秋平 | -- | |||
郭英 | -- |
变更前:无
变更后:; 2015-07-16公司股东目录
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:帅丰SANFER官 2019-08-22
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
更多 >