经营范围: 资产管理(不含金融资产);经济信息咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐峰 | -- | |||
王超英 | -- | |||
黄伟 | -- | |||
付孝兰 | -- | |||
冯俊芳 | -- |
变更前:无
变更后:苏州工业园区宏业路158号15厂房3楼(3-5)
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:安琪官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:悦己女性网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >