经营范围: 投资管理;投资咨询;企业策划。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱尊锋 | -- | |||
续斌 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:王传清; 成员:高蔚; 成员:叶庆荣;
来源:金德官网 2019-08-27
来源:太平洋家居网-展会 2019-08-28
来源:金德官网 2019-08-28
来源:中华橱柜网 2019-08-29
来源:金德官网 2019-08-25
来源:金德官网 2019-08-28
来源:中关村-新闻中心 2019-08-17
来源:金德官网 2019-08-28
更多 >