经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李明星 | -- | |||
李石娥 | -- | |||
田合兰 | -- | |||
谢军 | -- | |||
唐富友 | -- |
变更前:无
变更后:迟鹏领
来源:中国烹饪协会 2019-08-27
来源:食品伙伴网-资讯 2019-08-25
来源:食品伙伴网-资讯 2019-08-29
来源:中国质量新闻网 2019-08-25
来源:中金在线-财经频道 2019-08-28
来源:劲霸K-BOXIN 2019-08-27
来源:新浪江苏 2019-08-27
来源:劲霸K-BOXIN 2019-08-27
更多 >