经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢宝德 | -- | |||
薛楠 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王家彬* 董事长, 2 许少峰 董事, 3 刘芸 董事, 4 邹大新 董事, 5 李兰文 董事, 6 顾海涛 经理, 7 傅东翔 监事会主席, 8 张德水 监事, 9 商小菁 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
金峰溜冰鞋品牌董事长贺国峰:以自主品牌为主导 实现三条腿走路
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
更多 >