经营范围: 投资管理;投资咨询;企业管理;企业策划;家庭劳务服务;技术推广;承办展览展示活动;会议服务。下期出资时间为2014年09月10日
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄辰龙 | -- | |||
陈丹丹 | -- |
变更前:无
变更后:宋永明
来源:顶上官网 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-27
来源:顶上官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信公众平台 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-28
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-29
更多 >