经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阴剑龙 | -- | - | ||
郑书芬 | -- | - | ||
王占朋 | -- | - | ||
辛树林 | -- | - | ||
张德清 | -- | - |
变更前:无
变更后:1100.000000
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >