经营范围: 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、五金交电;技术开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
翁夏利 | -- | |||
翁冬利 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 陈仕容* 执行董事, 2 陈仕容* 经理, 3 赵东峰 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
更多 >