经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘淑芳 | -- | |||
王光增 | -- |
变更前:无
变更后:姓名:郭建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:370102************;姓名:谷德玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:370105************;
来源:网络媒体 2019-08-29
中种集团等5家企业与北京市农林科学院签订“京科968”合作开发协议
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
中种集团云南种子加工中心建设项目一期荣获2012-2013年度“国家优质投资项目奖”
来源:中种官网 2019-08-29
来源:YOKA时尚网 2019-08-29
来源:中海油Cnooc官 2019-08-27
更多 >