经营范围: 投资咨询(中介除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王秀敏 | -- | 54.5163万元 | 54.5163万元 | 54% |
刘红宇 | -- | - | ||
宋成 | -- | 12.2227万元 | 12.2227万元 | 12% |
景阳 | -- | 2.4076万元 | 2.4076万元 | 2% |
夏勇 | -- | 16.9557万元 | 16.9557万元 | 16% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >