经营范围: 餐饮管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马应珍 | -- | |||
余法土买 | -- |
变更前:无
变更后:黄剑凝,执行董事兼经理,选举,是;梁小凡,监事,选举, ;
来源:深圳品谱官网 2019-08-27
来源:深圳品谱官网 2019-08-29
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中华橱柜网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >