经营范围: 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询服务;企业管理服务;经济信息咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔斌德 | -- | |||
焦兰晓 | -- |
变更前:无
变更后:章程修正案
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-26
来源:中国网-联盟中国 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-26
更多 >