经营范围: 制售中餐(含冷荤)。餐饮管理;投资咨询;企业管理咨询;市场调查。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙红梅 | -- | |||
孙其兵 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 孙云球; 组织机构: 陈萍萍 职务: 监事; 孙云球 职务: 执行董事; 瞿剑伟 职务: 经理;
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:玉兰官网 2019-08-28
来源:志邦zbom官网 2019-08-22
来源:顶上官网 2019-08-28
来源:玉兰官网 2019-08-29
来源:顶上官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-17
更多 >