经营范围: 制造:相框***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李民 | -- | |||
周立堃 | -- |
变更前:无
变更后:谢劲卉(执行董事/总经理);程新乐(监事);
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:科学中国 2019-08-26
来源:新中源官网 2019-08-28
来源:新中源官网 2019-08-28
来源:美的官网 2019-08-29
来源:中证网 2019-08-29
来源:IT168数码频道 2019-08-28
更多 >