经营范围: 投资及投资管理;投资咨询;信息咨询(中介除外);餐饮管理;企业管理咨询;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
任春花 | -- | |||
武有照 | -- |
变更前:无
变更后:投资及投资管理;投资咨询;信息咨询(中介除外);餐饮管理;企业管理咨询;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
更多 >