经营范围: 住宿服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王海亭 | -- |
变更前:无
变更后:梁建锋(监事) 邹丽红(董事) 唐晓明(监事) 吉治国(董事长) 吉治国(总经理) 崔红兵(董事) 余德全(董事) 姜菁(监事) 廖汉平(董事)
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >