经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;技术推广服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王爱利 | -- |
变更前:无
变更后:营业期限: 2013-4-8 至 2033-3-20; 股东: 陈大蔚, 150万; 朱春义, 350万; 组织机构: 陈大蔚 职务: 监事; 朱春义 职务: 执行董事兼总经理;
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
更多 >