经营范围: 组织文化交流活动;企业策划;承办展览展示;发布广告;技术推广服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑兰玲 | -- | 10万元 | 10万元 | 20% |
刘长庆 | -- | 40万元 | 40万元 | 80% |
变更前:无
变更后:营业期限: 2002-8-28 至 2022-8-27;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >