经营范围: 住宿(限分支机构经营);物业管理;停车场经营;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄保俊 | -- | |||
冯瑞金 | -- | |||
陈晓峰 | -- | |||
温东杰 | -- | |||
祁荣华 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 金永日* 执行董事, 2 金永日* 经理, 3 梁凯 监事
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >