经营范围: 投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
左之圣 | -- | |||
黄小兵 | -- |
变更前:无
变更后:股东名录: 法人股东: 自然人股东:刘琳 20 赵梓翔 80
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >