经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵冬寅 | -- | |||
马瑱 | -- | |||
刘兵 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘兵* 执行董事, 2 刘兵* 经理, 3 马瑱 监事
来源:锦浪Ginlong 2019-08-28
来源:锦浪Ginlong 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱尔菲IERFEE 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱尔菲IERFEE 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-29
来源:锦浪Ginlong 2019-08-27
更多 >