经营范围: 项目投资;投资咨询;投资管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张圣华 | -- | - | ||
马春雷 | -- | - |
变更前:无
变更后:1 吴丽光 自然人股东, 2 孙文武 自然人股东, 3 刘洪武 自然人股东, 4 廖锦龙 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:大河网-新闻中心 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >