经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);教育咨询;计算机技术培训;航空机票、火车票销售代理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘玉龙 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张怀刚* 董事长, 2 李岩 董事, 3 姜明 董事, 4 张怀刚* 经理, 5 武娜 监事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-29
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >