经营范围: 经济贸易咨询;企业管理咨询;广告信息咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;旅游信息咨询;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李娜 | -- | |||
侯明洁 | -- | |||
袁文瀚 | -- | |||
南宇珏 | -- | |||
王军 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李娜* 执行董事, 2 周楠 经理, 3 王军 监事
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:帅丰官网 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >