经营范围: 房地产开发及销售自行开发的商品房;物业管理;销售建筑材料。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙卓森 | -- | |||
王燕青 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 孙卓森* 执行董事, 2 孙卓森* 经理, 3 王燕青 监事
来源:奥特朗OTLAN官 2019-08-26
来源:帝朗卫浴官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:帝朗卫浴官网 2019-08-28
来源:莱尔诗丹LARSD 2019-08-29
来源:联商网 2019-08-29
来源:联商网 2019-08-29
来源:莱尔诗丹LARSD 2019-08-25
更多 >