经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承办展览展示活动。 (未得取行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
麻永昌 | -- | |||
赵淑芹 | -- | |||
肖淑兰 | -- | |||
胡俊 | -- | |||
张艳秋 | -- |
变更前:无
变更后:2011-03-30 至 2016-02-03
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >