经营范围: 批发兼零售预包装食品。(食品流通许可证有效期至2016年4月27日);销售文具用品、体育用品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阎麦英 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 尹伟光* 执行董事, 2 尹伟光* 经理, 3 赵文茹 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >