经营范围: 餐饮管理;企业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
富涛 | -- | |||
方鸣 | -- | |||
张凤书 | -- | |||
郭芙蓉 | -- | |||
杨招杰 | -- |
变更前:无
变更后:经营期限起2005-10-27;经营期限止长期
来源:鞍钢官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:首钢官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:天能官网 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源:鞍钢官网 2019-08-28
更多 >