经营范围: 投资管理、资产管理。(未取的行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑丽莉 | -- | |||
山西庆丰集团丰源投资管理有限公司 | -- | |||
李静 | -- |
变更前:无
变更后:邵春江
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:联想中国 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:鑫迪木门官网 2019-08-25
来源:大力-大喜官网 2019-08-29
更多 >