经营范围: 普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
于守财 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于守财* 执行董事, 2 于守财* 经理, 3 陈玉丹 监事
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:江铃JMC官网 2019-08-25
来源:安凯官网 2019-08-27
来源:安凯官网 2019-08-29
来源:安凯官网 2019-08-25
来源:品牌中国网 2019-08-29
来源:凤凰汽车网 2019-08-25
来源:大行官网 2019-08-28
更多 >