经营范围: 牲畜、家禽饲养、 放牧、销售;技术开发、转让、服务;销售饲料、有机肥料。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张东生 | -- | |||
刘斌 | -- | |||
丁常瑜 | -- | |||
刘军 | -- | |||
张玉良 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 顾玮国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 顾雯燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 俞刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
来源:美尔固官网 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
来源:搜狐-滚动频道 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-24
来源:索邦官网 2019-08-24
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-29
更多 >