经营范围: 投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理咨询;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒋帅 | -- | - | ||
赵永光 | -- | - | ||
胥鹏飞 | -- | - | ||
杨震 | -- | - | ||
陈伟 | -- | - |
变更前:无
变更后:1 赵永光 自然人股东, 2 吕宁 自然人股东, 3 柴跃廷 自然人股东, 4 马国忠 自然人股东, 5 胥鹏飞 自然人股东, 6 徐喆 自然人股东, 7 史玉良 自然人股东, 8 郭斌 自然人股东, 9 张学舜 自然人股东, 10 朱晓洪 自然人股东, 11 陈军 自然人股东, 12 张洪涛 自然人股东, 13 孙书泉 自然人股东, 14 郭伟 自然人股东, 15 徐铭 自然人股东, 16 李晖 自然人股东, 17 冯若宾 自然人股东, 18 毕文 自然人股东, 19 张玉波 自然人股东, 20 乔敬英 自然人股东, 21 董雪 自然人股东, 22 郭淼 自然人股东, 23 周琛 自然人股东, 24 温少华 自然人股东, 25 于霄 自然人股东, 26 彭朝晖 自然人股东, 27 刘智勇 自然人股东, 28 王永良 自然人股东, 29 孔兰菊 自然人股东, 30 吕贺 自然人股东, 31 孙凯 自然人股东, 32 翟文丹 自然人股东, 33 周永喜 自然人股东, 34 刘廷娥 自然人股东, 35 武彪 自然人股东, 36 申凯 自然人股东, 37 陆明岩 自然人股东, 38 廖顺伟
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:沙漠绿洲Smoz官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >