经营范围: 技术开发、转让、培训、咨询、服务;投资方面的信息咨询;销售五金交电、建筑材料、金属材料、百货、电子计算机及外部设备、开发后的产品(未经专项许可除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
戴雅琴 | -- | |||
韦永亮 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 蒋建明; 股东: 蒋建明, 10万; 陈根水, 40万; 组织机构: 陈根水 职务: 监事; 蒋建明 职务: 执行董事兼总经理;
来源:晚安官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >