经营范围: 施工总承包;专业承包;劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
段玉珍 | -- | |||
北京中海神龙集团有限公司 | -- | |||
唐山金融控股集团有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 宋利飞* 执行董事, 2 宋利飞* 经理, 3 张连杰 监事
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:光威GW官网 2019-08-29
来源:光威GW官网 2019-08-27
来源:万事利官网 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:凤凰网-宁波频道 2019-08-27
更多 >