经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑图文设计、制作;仓储服务;销售五金交电、日用品、建筑材料、装饰材料。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范国平 | -- |
变更前:无
变更后:黄强清,监事,选举, ;黄煜清,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >