经营范围: 经济研究;高新技术开发及转让、会展服务;信息咨询中介除外。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王楠 | -- | |||
隋晓严 | -- |
变更前:无
变更后:陆建岗,姚芳
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:范斯Vans官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >