经营范围: 投资管理、资产管理;投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨奕民 | -- | |||
陈吉祥 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 陈吉祥* 执行董事, 2 陈吉祥* 经理, 3 杨奕民 监事
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >