经营范围: 工程咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘培京 | -- | |||
李征 | -- | |||
袁俊 | -- | |||
李石 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘培京* 执行董事, 2 刘培京* 经理, 3 李石 监事
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:天能官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:千川官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >