经营范围: 组织文化艺术交流活动;组织青少年素质教育活动;文化艺术品设计;信息咨询(不含中介服务);销售:工艺美术品、百货、五金交电、针纺织品。未经专项审批的项目除外。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中青实业发展中心 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:吴昭宏;职务:董事|姓名:杨红;职务:董事|姓名:喻洁;职务:董事|姓名:袁淑锦;职务:董事|姓名:张魏萍;职务:监事|姓名:周显祥;职务:董事长兼总经理|姓名:周小波;职务:监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >