经营范围: 批发预包装食品(该食品流通许可证有效期至2015年8月15日);科技开发;维修电脑;销售化肥、农药(不含化学危险品)、农膜、五金、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、家庭用品、家用电器、汽车配件、文具用品;打字复印;婚庆服务;广告设计;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张书珍 | -- | |||
李秀清 | -- | |||
李增贵 | -- |
变更前:无
变更后:郭会强,监事,选举, ;全艳,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >