经营范围: 中餐加工、零售(卫生许可证有效期限2004年09月09日至2005年09月08日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李安兰 | -- | 29万元 | 29万元 | 100% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
希思黎全能乳液全球总裁PHILIPPE d‘ORNANO访谈
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
德尔菲娜·阿尔诺 -LV (LOUIS VUITTON) 集团总裁介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >