经营范围: 房地产价格评估(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔英华 | -- | 10万元 | 10万元 | 20% |
孙建波 | -- | 20万元 | 20万元 | 40% |
王涛 | -- | 10万元 | 10万元 | 20% |
吕健 | -- | 10万元 | 10万元 | 20% |
孟洪滨 | -- | 20万元 | 20万元 | 40% |
变更前:无
变更后:2015-02-26章程备案
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
更多 >