经营范围: 组织文化艺术交流活动;经济信息咨询;会议服务;设计、制作广告。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张韡 | -- | |||
李婷 | -- | |||
苏禹烈 | -- |
变更前:无
变更后:2011-07-04 至 2015-04-17
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >