经营范围: 筹建该公司。(筹建期间不得开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
康亚州 | -- | |||
康干民 | -- | |||
康干成 | -- | |||
康非洲 | -- | |||
康干荣 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 巫靖* 执行董事, 2 巫靖* 经理, 3 付建民 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:LG官网 2019-08-29
来源:先锋Pioneer 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >