经营范围: 安全生产技术咨询服务、安全标准化咨询服务、工程咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
师亚民 | -- | 58万元 | 58万元 | 96.6667% |
王平 | -- | 2万元 | 2万元 | 3.3333% |
变更前:无
变更后:李峰
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >