经营范围: 木制品
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
程广才 | -- | - | - | - |
丁胜利 | -- | - | - | - |
变更前:无
变更后:赵虹(清算组负责人) 赵虹(执行(常务)董事) 赵虹(总经理) 刘海岸(监事) 刘霄(清算组成员)
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >